2008-12-08: Bestellt als Geschäftsführer: Fünfgeld geb. Zirlewagen, Andrea, Heitersheim, *17.05.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-10: Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fünfgeld, Julien Benedikt, Eschbach, *17.09.1993; Rinklin, Thorsten, Vogtsburg im Kaiserstuhl, *28.06.1984.
2020-05-06: Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.