2008-07-22: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2008 ist der Gesellschaftsvertrag ergänzt um § 6 a (Beirat)..
2015-06-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bekassinenweg 26, 13503 Berlin
2017-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Steinberg-Dammann, Sabrina, geb. Steinberg; Geschäftsführer: 3.
Steinberg, Florian, *07.07.1989, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-09-18: Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis nunmehr; Geschäftsführer: Schleuß, Mario; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2021-05-06: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.02.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage).
2022-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Steinberg, Florian; Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Schleuß, Mario; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Steinberg-Dammann, Sabrina
2022-07-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Detmolder Straße 67, 10715 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schleuß, Mario; Geschäftsführer: 4.
Al-Machout, Firas, *15.04.1976, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5.
Marhöfer, Sven, *19.06.1974, Kremmen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.05.2022 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.