2008-12-09: Bestellt als Geschäftsführer: Azua Vives, José Ignacio, Sopelana (Spanien), *03.02.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Salaberria Amesti, Kepa Laurentzi, Aretxabaleta (Spanien), *28.05.1952.
2011-03-09: Bestellt als Geschäftsführer: Egurcegui Argote, Luis Javier, Vitoria (Spanien), *22.04.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Echebarria Arregui, Jose Manuel, Arrasate (Spanien), *18.06.1951.
2012-02-21: Bestellt als Geschäftsführer: Bilbao Gorordo, Inaki, Bilbao (Spanien), *02.02.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Azua Vives, José Ignacio, Sopelana (Spanien), *03.02.1961.
2014-12-11: Bestellt als Geschäftsführer: Mauleón Sainz de Vicuña, Beatriz, Vitoria (Alva) / Spanien, *11.01.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Ayastuy Elorza, Maria Carmen, Onati (Spanien), *16.07.1952.
2022-06-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Bilbao Gorordo, Inaki, Bilbao / Spanien, *02.02.1959.