2007-02-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schäfer, Peter, Holle, *22.04.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Grzella, Jörg, Salzgitter, *19.12.1963; Heuser, Klaus, Berlin, *12.06.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ilse, Jörg, Wernigerode, *07.08.1968.
2008-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 22 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen.
2012-05-22: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.06.2005/22.06.2005 ist durch Übernahmevertrag vom 15./16.12.2011 auf die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH (AG Braunbschweig HRB 203250) als herrschendes Unternehmen übergegangen.
2012-12-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bohmbach, Kai, Wolfsburg, *14.01.1970.
2013-02-05: Geburtsdatum geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bohmbach, Kai, Wolfsburg, *14.11.1970.
2013-09-19: Der mit der Salzgitter Klöckner Werke GmbH in Salzgitter (HRB 203250) am 20.06.2005/22.06.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.06.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2013 hat der Änderung zugestimmt.
2015-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Heuser, Klaus, Berlin, *12.06.1952.