2014-07-25: (Montage und Handel von Beleuchtungsartikeln, Beleuchtungskonzepte, Leuchtendesign, Leuchtenentwicklung). Offene Handelsgesellschaft. . Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Neuhäuser, Ignaz, München, *24.11.1987; Neuhäuser, Jakob, München, *13.06.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-10: Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. Bestellt: Liquidator: Neuhäuser, Ignaz, München, *24.11.1987; Neuhäuser, Jakob, München, *13.06.1984. Ohne Vertretungsbefugnis: Persönlich haftender Gesellschafter: Neuhäuser, Jakob, München, *13.06.1984. Ohne Vertretungsbefugnis Persönlich haftender Gesellschafter: Neuhäuser, Ignaz, München, *24.11.1987. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2018-01-05: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.