2008-10-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Heering, Markus, Telgte, *30.01.1963.
2009-08-18: Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Wierlings Busch 11, 48249 Dülmen.
2009-08-18: Bestellt als Geschäftsführer: Szilagyi, Mihaly, Münster, *20.02.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-03: Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 58.500,- EUR beschlossen. Stammkapital: 360.000,00 EUR.
2014-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und § 9 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 240.000,00 EUR und die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 16 beschlossen. Stammkapital: 600.000,00 EUR.
2018-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Szilagyi, Mihaly, Münster, *20.02.1967.
2019-07-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Bischof, Sandra, Dorsten, *04.03.1968. Einzelprokura: Bischof, Sandra, Dorsten, *04.03.1968; Bischof, Susanne, Münster, *09.05.1968.