2010-07-02: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Otto-Lilienthal-Weg 2, 76646 Bruchsal. Nicht mehr Geschäftsführer: Trlin, Ivica, Karlsdorf-Neuthard, *12.09.1962.
2010-09-17: Neue Geschäftsanschrift: Im Schollengarten 19 a, 76646 Bruchsal.
2015-04-22: Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 80.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 80.000,00 EUR. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Konstantinidis, Spyros, Forst, *05.03.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-30: Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff.1,2 und § 2 Ziff. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: FBS Finish GmbH. Sitz verlegt; nun: Graben-Neudorf. Änderung der Geschäftsanschrift: Heidelberger Str. 1, 76676 Graben-Neudorf. Gegenstand geändert; nun: Die Oberflächenveredelung von Flugzeugen, Booten, Surfbrettern und anderen technischen oder dekorativen Bauteilen, ferner der Formenbau für Bauteile aus Faserverbund-Kunststoffen mit den diesem vorgelagerten Schritten, wie der Herstellung von Prototypen oder Urpositiven. Bestellt als Geschäftsführer: Jansen, Andre, Schloß Holte-Stukenbrock, *26.03.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Konstantinidis, Spyros, Forst, *05.03.1954.