2009-11-18: Geschäftsanschrift: Frühlingsstr. 17, 63897 Miltenberg. Bestellt: Geschäftsführer: Aulbach, Stefan, Bürgstadt, *19.10.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Aulbach, Philipp, Miltenberg, *02.04.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-12-02: Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen- Geschäftsführer: Aulbach, Stefan, Bürgstadt, *19.10.1965.
2009-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2009 hat die Satzung neu gefasst.
2018-02-07: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2017 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 1,42 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.566,00 EUR.
2018-09-06: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Kaiser, Caroline, Miltenberg, *17.09.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Eintrag lfd. Nr. 3 von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Aulbach, Stefan, Bürgstadt, *19.10.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hofmann, Stefan, Gerbrunn, *18.08.1966.
2021-12-14: Die Gesellschaft hat am 02.12.2021 mit der MOA Holding GmbH mit dem Sitz in Miltenberg als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2021 zugestimmt.