2007-04-30: Geschäftsführer: Jäger, Helmut Friedrich, Königsbach-Stein, *23.02.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-22: Neue Geschäftsanschrift: Gutenbergstr. 13, 75203 Königsbach-Stein.
2010-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Hagenmeyer, Tobias, Köln, *06.02.1955.
2011-04-08: Bestellt als Geschäftsführer: Bammatter, Martino, Steinhausen (Schweiz), *21.01.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-16: Bestellt als Geschäftsführer: Freytag, Axel, Pfinztal, *16.12.1967; Groß, Jürgen, Marbach am Neckar, *03.03.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Jäger, Helmut Friedrich, Königsbach-Stein, *23.02.1954.
2015-04-08: Bestellt als Geschäftsführer: Kling, Uwe, Neulingen, *08.06.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Bammatter, Martino, Steinhausen (Schweiz), *21.01.1949.
2015-11-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Groß, Jürgen, Marbach am Neckar, *03.03.1966.
2021-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Freytag, Axel, Pfinztal, *16.12.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Frommer, Stefan, Maulbronn, *25.05.1977; Kirsch, Roger, Karlsbad, *14.09.1965; Laws, Ronald, Magstadt, *05.07.1969; Lindenfelser, Frank, Malsch, *27.08.1966; Wild, Matthias, Vaihingen an der Enz, *13.07.1982.