2013-10-16: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2013 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Durchführung von Konstruktions- und Entwicklungsarbeiten in der Fahrzeugtechnik und im Maschinenbau, sowie die Fertigung von Teilen aus diesem Bereich. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Irrgang, Werner, Maschinenbau-Ingenieur, München; Schirrmeister, Michael, Fahrzeugkarosseriebautechniker, Hettenshausen. Bestellt: Geschäftsführer: Mülleneisen, Marcus, Olching, *29.12.1968, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Irrgang, Werner, München, *04.12.1964; Schirrmeister, Michael, Neufahrn, *28.12.1959.
2014-03-14: Je Vertretungsbefugnis geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Irrgang, Werner, München, *04.12.1964; Schirrmeister, Michael, Neufahrn, *28.12.1959.
2018-12-13: Die Gesellschaft hat am 28.11./30.11 mit der FEV Group GmbH mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 30.08.2018 zugestimmt.
2021-02-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidberger, Frank, München, *15.01.1965.