2006-07-26: Bestellt als Geschäftsführer: Dehles, Birgit, Viersen, *23.09.1950, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-03: Änderung zur Geschäftsanschrift: Heimerstraße 115 c, 41748 Viersen.
2016-04-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dehles, Rudolf, Maler und Lackierer, Viersen, *24.11.1950; Dehles, Birgit, Viersen, *23.09.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Övermeyer, Maic, Viersen, *15.04.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.