2007-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 und 13 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2010-01-12: Geschäftsanschrift: Adenauerallee 10, 20097 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Markides, Vasilis, Limassol/Zypern, *29.07.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmill, Michael, Norderstedt, *21.02.1944.