2007-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Imse, Andreas; Geschäftsführer:; 3. Schmidt, Jürgen Maria, *16.03.1972, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-12-19: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Fides DV-Partner Beratungs- und Vertriebs-GmbH mit Sitz in München , dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 07.11.2017 zugestimmt hat.
2018-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Rübberdt, Edgar; Prokura: 1.
Beyer, Nicole, *05.07.1977, Berlin; Einzelprokura
2020-05-28: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ernst-Augustin-Straße 5, 12489 Berlin