2013-04-30: (Verwaltung eigenen Vermögens und die Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben, insbesondere von Hotelbauvorhaben im Bereich Biberach, im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung.). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Hirschstraße 4, 89073 Ulm. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Die persönlich haftenden Gesellschafter können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Persönlich haftender Gesellschafter: Fides Ulm Mozart GmbH, Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 726589), einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-10-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Kronengasse 14, 89073 Ulm.
2014-04-01: Personenbezogene Daten (Firma) geändert bei Persönlich haftender Gesellschafter: FIDES GmbH, Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 726589), einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-02: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: FIDES Verwaltungs GmbH, Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 731425), einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: FIDES GmbH, Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 726589).
2017-06-16: Neue Geschäftsanschrift: Söflinger Straße 100, 89077 Ulm.
2020-05-26: Firma geändert; nun: FIDES Ulm Eselsberg GmbH & Co. KG.
2021-09-27: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Cedeno Veliz, Jeniffer, Ulm, *15.06.1989.