2008-01-29: Bestellt: Geschäftsführer: Hemmer, Petra, Utting a. Ammersee, *04.05.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-02-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bleyer, Karl Fritz, Landsberg am Lech, *17.10.1945.