2009-09-15: Geschäftsanschrift: Hauptstr. 45, 88512 Mengen. Nicht mehr Geschäftsführer: Luibrand, Ernst, Scheer, *10.02.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Irmler, Manfred, Mengen, *16.06.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Irmler, Manfred, Owingen.
2013-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: Oertel, Mario, Mengen, *05.01.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-17: Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: FINEX GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Beizkofer Straße 5/1, 88512 Mengen. Gegenstand geändert; nun: Die Vermittlung von Finanzdienstleistungen, Finanzierungen aller Art, Versicherungen und Geldanlagen.