2017-09-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.07.2017 mit Nachtrag vom 19.09.2017. Geschäftsanschrift: Am Flugplatz 3, 99820 Hörselberg-Hainich. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Bau und Vertrieb und Service von Luftfahrzeugen und damit verbundene Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Günther, Daniel, Berlin, *27.03.1976; Jörges, Lars, Creuzburg ST Scherbda, *22.09.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jörges, Lars, Creuzburg ST Scherbda, *22.09.1972.
2022-07-11: Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2022 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde u. a. geändert: Gegenstand. Neuer Gegenstand: gewinnorientierte, evolutionäre Entwicklung, Bau und Vertrieb und Service von Luftfahrzeugen und damit vebundene Tätigkeiten.