2007-05-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dambacher, Erich Adolf, Eppstein, *05.03.1951.
2009-10-28: Geschäftsanschrift: Erberlestraße 10, 65817 Eppstein. Nicht mehr Geschäftsführer: Dambacher, Kilian, Eppstein, *11.11.1985.
2011-05-04: Geschäftsanschrift: Eberlestraße 10, 65817 Eppstein. Bestellt als Geschäftsführer: Dambacher, Erich, Eppstein, *05.03.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dambacher, Florian, Eppstein, *21.02.1982. Prokura erloschen: Dambacher, Erich Adolf, Eppstein, *05.03.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dambacher, Kathrin, Eppstein, *06.05.1982.
2012-05-25: Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Beratung zu Fragen des Arzneimittelvertriebs. (Es erfolgt keinerlei Einkauf/Verkauf oder Vermittlung von Arzneimitteln).