2009-06-17: Geschäftsanschrift: Dehnhaide 83, 22081 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Romahn, Claus-Peter, Wedel, *12.05.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gärtner, Hans-Jürgen, Hamburg, *04.06.1968; Hoischen, Marc, Hamburg, *15.05.1977.
2010-04-21: Prokura erloschen Gärtner, Hans-Jürgen, Hamburg, *04.06.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schirmer, Peter, Hamburg, *14.10.1958.
2010-04-21: Geschäftsanschrift: Holsteinischer Kamp 1, 22081 Hamburg. Geändert, nun Geschäftsführer: Schultz, Rolf-Axel, Hamburg, *31.05.1958; Wulff, Stefan, Hamburg, *22.12.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2010-06-09: Geschäftsanschrift: Dehnhaide 83, 22081 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schirmer, Peter, Hamburg, *14.10.1968.
2010-06-16: Geschäftsanschrift: Holsteinischer Kamp 1, 22081 Hamburg.
2010-11-08: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 3 und 6 beschlossen. Neue Firma: FMHH Facility Manager Hamburg GmbH.
2013-01-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Binger, Sebastian, Hamburg, *28.02.1975; v.d. Straeten, Bernward, Hamburg, *16.09.1963.
2014-11-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Marschnerstieg 7, 22081 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schultz, Rolf-Axel, Hamburg, *31.05.1958. Geändert, nun Geschäftsführer: Wulff, Stefan, Hamburg, *22.12.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Geschäftsführer: Hoischen, Marc, Hamburg, *15.05.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Hoischen, Marc, Hamburg, *15.05.1977.
2015-04-22: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Binger, Sebastian, Hamburg, *28.02.1975, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen Dr. Binger, Sebastian, Hamburg, *28.02.1975.