2010-12-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2010. Geschäftsanschrift: Leonhard-Weiss-Straße 22, 73037 Göppingen. Gegenstand: Ausführung von Ingenieur- und Dienstleistungen, insbesondere von Ultraschallprüfungen an Weichen und Gleisen, Wirbelstromprüfungen, Schienentechnik und deren Überprüfung, Bauüberwachung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Baumann, Olaf, Eschenbach, *26.10.1965; Merkle, Markus, Göppingen, *21.03.1964, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schäffner, Reinhold, Crailsheim, *01.06.1952.
2017-08-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ott, Christian, Kreßberg, *14.05.1971. Prokura erloschen: Schäffner, Reinhold, Crailsheim, *01.06.1952.