2006-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Abtretung, Verpfändung, Vereinigung von und Nießbrauchbestellung an Geschäftsanteilen), § 11 (Kündigung), § 12 (Erbfolge) und § 13 (Abfindung) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Kornmayer, Georg, Köln, *14.02.1981, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2007-11-28: Der Geschäftsführer Georg Kornmayer ist jetzt einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-28: Zwischen der FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH als beherrschter Gesellschaft und der FONDSNET Holding GmbH mit Sitz in Erftstadt (Amtsgericht Köln, HRB 62027) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 14.12.2007. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH durch Beschluss vom 14.12.2007 zugestimmt.
2009-12-17: Der mit der FONDSNET Holding GmbH, Erftstadt (Amtsgericht Köln, HRB 62027) am 14.12.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.11.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2009 hat der Änderung zugestimmt.
2011-09-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Stephan, Bergneustadt, *10.02.1974.
2013-02-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Siepmann, Mirko, Lohmar, *06.05.1978.
2015-01-05: Der mit der FONDSNET Holding GmbH mit Sitz in Erftstadt ( Amtsgericht Köln - HRB 62027 -) am 14.12.20079 abgeschlossene und am 03.11.2009 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.12.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2015-01-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Pohl, Marion, Erftstadt, *07.06.1986; Schulz, Benjamin, Berlin, *15.12.1981.
2017-10-05: Nach Änderung des Familiennamens : Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kornmayer, Marion, Erftstadt, *07.06.1986.
2018-01-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Blum, Marc Nikolaus Wilhelm, Neu-Isenburg, *06.12.1966.
2019-02-19: Nach Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Kornmayer, Georg, Erftstadt, *14.02.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.