2012-01-23: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Winterhalter, Irene, Ebringen, *26.01.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-20: Bestellt als Geschäftsführer: Metzger, Bernhard Georg, Ehrenkirchen, *31.03.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Metzger, Bernhard Georg, Ehrenkirchen, *31.03.1953.