2014-03-03: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2013 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 15.340,59 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. Neue Firma: FREILAUF GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Fahrrädern und Fahrradzubehör sowie mit Reise-, Wander- und Alpinausrüstung. Neues Stammkapital: 46.018,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Schmutzler, Rüdiger, Erlangen, *30.01.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gruner, Jörg, Erlangen, *16.09.1954. Bestellt: Geschäftsführer: Scheller, Jens, Bamberg, *14.10.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.