2009-01-19: Geschäftsanschrift: Auf den Steinen 9, 06507 Gernrode.
2015-03-18: Einzelprokura: Rust, Sven, Thale OT Stecklenberg, *19.04.1971.
2022-05-12: Neue Firma: FREROtec KG. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Borgmann, Claudius, Magdeburg, *13.08.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Frenkel, Dieter, Quedlinburg. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Borgmann, Iris, Magdeburg, *01.06.1969. Die Firma ist geändert.