2008-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 1.000.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 1.000.000,00 EUR.
2010-12-17: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 1.500.000,00 EUR erhöht. Geschäftsanschrift: Böschstr. 12, 77815 Bühl.
2018-04-24: Bestellt als Geschäftsführer: Ahn, Changwhan, Bühl, *10.12.1961; Park, Hee Joo, Cheongdo-gun, Gyeongsangbudko / Republik Korea, *18.03.1953, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Frietsch, Gerhard, Bühl, *01.02.1958.
2020-06-15: Personenbezogene Daten berichtigt bei Geschäftsführer: Ahn, Changhwan, Bühl, *10.12.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dietsche, Ute, geb. Schemel, Bühl, *18.03.1966; Frietsch, Dietmar, Bühl, *30.10.1962.
2022-04-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Ahn, Changhwan, Bühl, *10.12.1961. Einzelprokura: Jang, Ho Jae, Suseong-gu, Daegu / Republik Korea, *05.10.1971.