2007-02-28: Bestellt als Geschäftsführerin: Dominik, Anna Maria, Wettenberg, *09.11.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-07-11: Nicht mehr Geschäftsführerin: Dominik, Anna Maria, Wettenberg, *09.11.1961.
2012-09-12: Bestellt als Geschäftsführer: Hodzic-Mehic, Mirza, Gießen, *15.05.1985; Skula, Elvis, Gießen, *24.08.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Skula, Elvis, Gießen, *24.08.1979.
2019-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Hodzic-Mehic, Mirza, Gießen, *15.05.1985. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dominik, Detlev, Schotten, *22.01.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Wüstefeld, Daniela, Nidda, *11.11.1984.
2019-09-17: Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Einzelprokura: Brittner, Nils, Schotten, *16.04.1986; Troska, Tino Maximilian, Lich, *30.07.1990.
2020-03-23: Bestellt als Geschäftsführer: Troska, Tino Maximilian, Lich, *30.07.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Troska, Tino Maximilian, Lich, *30.07.1990.