2007-12-10: Prokura: Änderung zu Nr. 1:; den Familiennamen betreffend; Dr. Graupner-Mayer, Kerstin, *20.05.1963, Berlin; Einzelprokura.
2015-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wehmeier, Wolfgang; Geschäftsführer: 2.
Beyme, Simon, *07.10.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Dr. Graupner-Mayer, Kerstin, *20.05.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Graupner-Mayer, Kerstin
2020-11-25: Änderung zu Nr. 3: infolge Namensänderung; Geschäftsführer: Dr. Graupner, Kerstin, geb. Hilsberg, *20.05.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen