2006-10-12: FSH Financial Service Haan OHG Hans-Joachim Aust & Reiner H.H. Krause, Haan (Am Schlagbaum 1, 42781 Haan, Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Bausparverträgen, Fondsanlagen und Baufinanzierungen.). Offene Handelsgesellschaft. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Aust, Hans-Joachim, Erkrath, *18.11.1958; Krause, Reiner H.H., Haan, *10.11.1949.
2021-01-05: Nach Änderung des Firmennamens nunmehr: FSH Financial Service Haan OHG. Geschäftsanschrift: Am Schlagbaum 1, 42781 Haan. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Krause, Reiner H.H., Haan, *10.11.1949. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Aust, Hans-Joachim, Erkrath, *18.11.1958, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Menge, Marco, Schwelm, *07.04.1981, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-03: Einzelkaufmann. Nach Änderung des Rechtsformzusatzes nunmehr: Neue Firma: FSH Financial Service Haan e.K. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Aust, Hans-Joachim, Erkrath, *18.11.1958. Nunmehr Inhaber: Menge, Marco, Schwelm, *07.04.1981. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Marco Menge, Schwelm, *07.04.1981 ist nunmehr Alleininhaber.