2012-01-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2011 mit Nachtrag vom 21.12.2011. Geschäftsanschrift: Hauptstr. 5, 85777 Fahrenzhausen. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von Fahrschulen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Reindl, Julia, Hallbergmoos, *22.02.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-07: Bestellt: Geschäftsführer: Claus, Steffen, Hallbergmoos, *31.01.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-06: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zengerstr. 27a, c/o Reindl Julia, 85399 Hallbergmoos. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Reindl, Julia, Hallbergmoos, *22.02.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Claus, Steffen, Hallbergmoos, *31.01.1953. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-07-28: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.