2005-04-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Multhaup, Carla, geb. Schmidt, Wuppertal, *03.02.1976.
2005-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Vertretung, Geschäftsführung) durch Aufhebung des Abs. 3 beschlossen.