2009-06-25: Geschäftsanschrift: Straße des Friedens 2, 08228 Rodewisch. Bestellt: Geschäftsführer: Annert, Peggy, Auerbach, *04.04.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fuidl, Bernhard, Versicherungskaufmann, Pohlheim, *30.09.1947.
2012-12-13: Änderung der Geschäftsanschrift: Karlstraße 2, 08228 Rodewisch.
2014-11-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fuidl, Gerlinde, Kauffrau, Frankfurt am Main. Bestellt: Geschäftsführer: Fuidl, Bernhard, Kronberg, *30.09.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-22: Bestellt: Geschäftsführer: Fuidl, Gerlinde, Kronberg, *02.07.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-16: Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2020 hat die Änderung der §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: FUGE GmbH. Neuer Gegenstand: unabhängige Beratung und Vermittlung von Finanzierungen, Kapitalanlagen, Versicherungen und Bausparverträgen, insbesondere Immobilienfinanzierung, Vermittlung von Immobilien aller Art, Verwaltung von Haus- und Wohneigentum und Darlehen, außer § 34 i Abs. 1 Satz 1 GewO.
2021-01-28: Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2021 hat die Änderung des § 2 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Verwaltung und Vermittlung von Immobilien sowie Vermittlung von Darlehensverträgen, mit Ausnahme von Verträgen im Sinne des § 34 i Abs. 1 Satz 1 GewO.