2011-10-31: Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Dieselstraße 15 a, 63500 Seligenstadt. Nicht mehr Geschäftsführer: Funk, Christof, Malermeister, Seligenstadt (Hessen).
2020-02-10: Geändert, nun: Geschäftsführer: Funk, Frank, Seligenstadt, *24.09.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.