2006-04-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Carduck, Heinrich Friedrich Wilhelm, Ingenieur, Aachen.
2006-05-15: Prokura erloschen: Carduck, Friedrich Wilhelm.
2009-03-20: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.02.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR 741,62 auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz), § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile und Gesellschafterrechte), § 6 (Gesellschafterversammlung), § 9 (Dauer der Gesellschaft - Kündigung), § 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 12 (Abfindung ausscheidender Gesellschafter), § 13 (Bekanntmachungen) und den Wegfall des § 12 a.F. (Erbfolge) beschlossen. Geschäftsanschrift: Sigsfeldstraße 11-13, 52078 Aachen. Stammkapital nunmehr: 103.000,00 EUR.