2009-05-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lemke, Axel, Braunschweig, *26.10.1956; Perrin, Albrecht, Wolfenbüttel, *05.08.1968.
2013-11-29: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Verfügungen über Geschäftsanteile) beschlossen.
2016-02-15: Bestellt als Geschäftsführer: Perrin, Albrecht, Wolfenbüttel, *05.08.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Geschäftsführer: Buchler, Thomas W., Braunschweig, *04.06.1943. Prokura erloschen: Perrin, Albrecht, Wolfenbüttel, *05.08.1968.
2018-09-05: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 , § 8 (Beirat) § 10 (Gesellschafterbeschlüsse, § 11 (Jahresabschluss, Gewinnverteilung), § 14 (Verfügungen über Geschäftsanteile) § 15 (Ausscheiden aus der Gesellschaft) und § 16 (Abfindungsguthaben) beschlossen. § 13 (Nebenleistungsverpflichtungen) wurde ersatzlos gestrichen.
2020-07-31: Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und § 14 (Verfügungen über Geschäftsanteile) beschlossen.
2022-05-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Engel, Maria, Braunschweig, *08.09.1962; Willatowski, Norman, Lengede, *18.04.1973.