2005-11-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stegmaier, Markus, München, *26.10.1961.
2011-02-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fahrnholz, Hans, München, *03.02.1960.
2014-06-07: Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2013 hat die Änderung des § 13 (Kündigung) der Satzung beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Kittsteiner, Frederik, München, *04.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Rätzel, Henner, Zorneding, *29.08.1948. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Junghanns, Thomas, Baldham, *12.02.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-24: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Nymphenburger Straße 168, 80634 München. Bestellt: Geschäftsführer: Denk, Frederick, München, *20.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Stegmaier, Markus, München, *26.10.1961.