2013-01-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Reiner Anton, Urbar, *16.03.1941; Schäfer, Magdalene, Urbar, *28.12.1944.
2013-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Reiner Anton, Urbar, *16.03.1941; Schäfer, Magdalene, Urbar, *28.12.1944.
2020-10-01: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. Wohnortänderung, weiterhin Geschäftsführer: Schäfer, Marco, Urbar, *29.12.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-04: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schäfer, Alexander Torsten, Urbar, *03.10.1990; Schäfer, Florian Ralf, Vallendar, *31.03.1994; Schäfer, Saskia Kristina, Koblenz, *24.02.1993.