2016-02-08: Geschäftsanschrift: Marktplatz 6, 22844 Norderstedt; Geschäftsführer: 3.
Jamschidi, Ahmad, *29.10.1977, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Christophersen, Kay Hans
2019-06-25: Geschäftsführer: 4. Priewe, Kurt Arno, *10.07.1962, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Jamschidi, Ahmad
2020-03-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Priewe, Kurt Arno