2012-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 50.000,00 EUR. Einzelprokura: Meißner, Reinhardt, München, *19.10.1949.
2017-02-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meißner, Ursula, geb. Lück, München, *29.11.1947; Meyer, Walter Max, München, *25.09.1949. Bestellt: Geschäftsführer: Meißner, Manuel, München, *15.11.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Meißner, Ursula, München, *29.11.1947. Prokura erloschen: Meißner, Manuel, München, *15.11.1979.
2018-09-21: Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2018 hat die Satzung neu gefasst.