2007-01-22: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Doebler, Alexander Sascha Gerd, Offenburg, *21.11.1976; Doebler, Konstantin Gerd, Offenburg, *22.01.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-11: Bestellt als Geschäftsführer: Doebler, Gerd Karl, Offenburg, *01.01.1942. Nicht mehr Geschäftsführer: Doebler, Alexander Sascha Gerd, Offenburg, *21.11.1976.
2014-08-18: Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
2017-07-03: Bestellt als Geschäftsführer: Doebler, Alexander Sascha Gerd, Offenburg, *21.11.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Doebler, Gerd Karl, Offenburg, *01.01.1942.
2017-09-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Doebler, Alexander Sascha Gerd, Offenburg, *21.11.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Völkl, Jürgen, geb. Müller, Offenburg, *03.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Völkl, Jürgen, geb. Müller, Offenburg, *03.07.1969.