2006-04-03: Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2006 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Stammkapital) und 8 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Der Betrieb einer Fahrschule sowie der Betrieb einer Photovoltaikanlage und der Verkauf von Strom. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2011-12-21: Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 9, 93309 Kelheim. Bestellt: Geschäftsführer: Kapfhammer, Florian, Teugn, *30.12.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bochert, Thorsten, Saal a.d.Donau, *12.09.1965.
2020-01-15: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Kandler, Florian Johannes, Teugn, *30.12.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.