2007-11-19: Bestellt als Geschäftsführer: Sin, Hikmet, Waiblingen, *10.03.1962, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Jesse, Uwe, Waiblingen, *04.03.1961.
2008-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: Zeitarbeit Rems-Murr GmbH. Gegenstand geändert; nun: die Arbeitnehmerüberlassung und Zeitarbeitsvermittlung. Nicht mehr Geschäftsführer: Allmendinger, Eugen, Waiblingen, *08.04.1977.
2011-06-14: Geschäftsanschrift: Albrecht-Villinger-Str. 10, 71332 Waiblingen. Bestellt als Geschäftsführer: Villinger, Ullrich, Waiblingen, *27.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sin, Hikmet, Waiblingen, *10.03.1962.
2020-06-18: Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: sharea GmbH. Gegenstand geändert; nun: Aufstellung und Betrieb von Leihstationen für Fahrzeuge der Elektro Mobilität. Dies können E-Bikes, E-Scooter, Segweays, E-Roller, E-Autos sein. Die Stationen werden im eigenen oder auch fremden Namen betrieben. Die Stationen können sowohl fest installiert sein als auch mobil sein.
2020-06-23: Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Aufstellung und Betrieb von Leihstationen für Fahrzeuge der Elektro Mobilität. Dies können E-Bikes, E-Scooter, Segways, E-Roller, E-Autos sein. Die Stationen werden im eigenen oder auch fremden Namen betrieben. Die Stationen können sowohl fest installiert sein als auch mobil sein.
2021-11-29: Firma geändert; nun: FahrtWerk Beratungsgesellschaft mbH. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von urbanen Logistik-Transport und Mobilitätskonzepten inklusive der dazugehörigen Beratungsleistung. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Krechting, Denis Phillip, Düsseldorf, *18.09.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-29: Die Eintragung laufende Nummer 7 wird von Amts wegen wie folgt berrichtigt: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §1 Ziffer 1 , §2 Ziffer 1 (Gegenstand) beschlossen.