2007-03-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Enz, Johann, Kraftfahrzeugmeister, Herbolzheim; Enz, Annemarie, geb. Winterer, kfm. Angestellte und Hausfrau, Herbolzheim.
2021-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Enz, Hans Jörgen Josef, Herbolzheim, *06.10.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Enz, Marius Jörgen, Herbolzheim, *03.12.1997. Bestellt als Geschäftsführerin: Hahner, Sonja Karina, geb. Stary, Kenzingen, *10.07.1979.