2022-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Franz, Ochsenhausen, *15.01.1943. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mayer, Franz Robert, Ochsenhausen, *24.06.1969; Utz, Roland, Ochsenhausen, *22.11.1960.