2007-06-05: Bestellt als Geschäftsführer: Liesche, Friedrich-Wilhelm, Bad Schussenried, *14.10.1951.
2007-06-05: Bestellt als Geschäftsführer: Liesche, Friedrich-Wilhelm, Bad Schussenried, *14.10.1951.
2010-01-26: Bestellt als Geschäftsführer: Sigmund, Ralf Anton, Bad Saulgau, *16.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Falkenstein, Christian, Rechtsreferendar, Schiefling (Österreich), *18.08.1969.
2014-02-10: Bestellt als Geschäftsführer: Fleischmann, Rainer, Schwaikheim, *11.03.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Liesche, Friedrich-Wilhelm, Bad Schussenried, *14.10.1951.
2016-11-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Fleischmann, Rainer, Schwaikheim, *11.03.1966.
2019-07-09: Bestellt als Geschäftsführer: Finkbeiner, Boris, Ulm, *01.03.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Finkbeiner, Boris, Ulm, *01.03.1978.
2021-02-02: Bestellt als Geschäftsführer: Falkenstein, Simone, Bad Schussenried, *26.02.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sigmund, Ralf Anton, Bad Saulgau, *16.11.1962.