2012-12-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stubenrauch, Günter, Königsee OT Dörnfeld, *04.11.1950. Ausgeschieden: Geschäftsführerin: Stubenrauch, Adelheid, Königsee OT Dörnfeld, *24.01.1951. Bestellt: Geschäftsführer: Hölzemann, Kati, Königsee, *26.12.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hölzemann, Kati, Königsee, *26.12.1974. Bestellt: Geschäftsführerin: Braun, Maria, Erfurt, *05.10.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.