2008-01-14: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Erftstadt beschlossen.
2018-01-16: Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Farbenwahl GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Palma, Thomas, Köln, *05.11.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Palma, Meike, Erftstadt, *08.01.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.