2011-10-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Buntzelstraße 37 a, 12526 Berlin.
2012-10-01: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Gustelstraße 13, 12524 Berlin.
2016-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Mathieu, Cornelia; Geschäftsführer: 2.
Mathieu, Bernd, geb. Quandt, *11.03.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-05-06: Stamm- bzw. Grundkapital: 25.600,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2019 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 .
2020-09-25: Geschäftsführer: 3.
Körtel, Tim, *09.06.1970, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Mathieu, Bernd, geb. Quandt
2021-04-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wallenroder Straße 7 - 9, 13435 Berlin