2008-07-09: Bestellt: Geschäftsführer: Giorgi, Stefano, München, *22.03.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-18: Geschäftsanschrift: Peter-Anders-Str. 9, 81245 München. Bestellt: Geschäftsführer: Campione, Giuseppe, München, *01.01.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-16: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Farnetani, Roberto, München, *03.01.1954; Giorgi, Stefano, München, *22.03.1966, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Campione, Guiseppe, München, *01.01.1957, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Farnetani GmbH. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Campione, Guiseppe, München, *01.01.1957. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Farnetani, Roberto, München, *03.01.1954; Giorgi, Stefano, München, *22.03.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Import, Groß- und Einzelhandel von Lebensmittel aller Art, insbesondere von italienischen Lebensmitteln und Weinen.
2019-02-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Farnetani, Roberto, München, *03.01.1954. Bestellt: Geschäftsführer: Farnetani, Lorenzo, München, *28.06.1990; Farnetani, Federico, München, *11.12.1986, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Giorgi, Stefano, München, *22.03.1966. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Farnetani, Lorenzo, Gröbenzell, *28.06.1990, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.