2016-01-06: Bestellt: Geschäftsführer: Henning, Sven, Allersberg, *24.12.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Henning, Björn, Allersberg, *05.10.1973.
2016-01-12: Gesellschaftsvertrag vom 22.01.1975 zuletzt geändert am 25.02.1999.
2016-07-12: Bestellt: Geschäftsführer: Henning, Björn, Allersberg, *05.10.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Henning, Wolfram, Ingenieur, Allersberg. Prokura erloschen: Henning, Björn, Allersberg, *05.10.1973.