2010-06-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klodner, Swen, Melle, *30.09.1975. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura: Texter, Friederike, Bielefeld, *01.11.1956.
2011-06-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Janssen, Wolfgang, Dipl.-Ing., Essen. Die Liste der Mitglieder des Beirats ist zum Handelsregister eingereicht.
2012-10-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rauhut, Matthias, Bad Essen, *29.04.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Gallenkamp, Hans-Christoph, Osnabrück, *23.12.1969.
2014-01-31: Bestellt als Geschäftsführer: Hofmeyer, Guido, Osnabrück, *16.06.1972.
2014-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsberechtigung beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Verteter der nachfolgend genannten Gesellschaften: Felix Schoeller GmbH, Schoeller Technocell GmbH & Co. KG, Schoeller Beteiligungen GmbH und der Technocell Beteiliungen GmbH, Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2018-07-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. oec. publ. Klofat, Bernhard, Dülmen; Nicht mehr Geschäftsführer: Cornelißen, Peter, Essen; Bestellt als Geschäftsführer: Hochstein, Gerhard, Bissendorf, *12.05.1967
2018-07-03: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-04-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hochstein, Gerhard, Bissendorf, *12.05.1967; Hofmeyer, Guido, Osnabrück, *16.06.1972.